Készült: 2024.09.23.14:22:13
Dinamikus lap
Tardos Márton
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
1990-94 | SZDSZ | frakcióvezető | 1991.12.03. | 1993.05.31. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1998-2002 | Országos lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Budapest területi lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Budapest területi lista | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | 1952 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | tárgyalási |
német | tárgyalási |
orosz | tárgyalási |