Készült: 2024.09.26.22:06:37
Dinamikus lap
Képviselőcsoportok
Paraméterek:Dátum : | 1990.05.02 |
Frakció(k): | MSZP |
MSZP frakció | |||
---|---|---|---|
Név | Mandátum vége | Frakció tagság vége | |
1 | Annus József | 1994.06.27. | 1994.06.27. |
2 | Dr. Békesi László | 1994.06.27. | 1994.06.27. |
3 | Bokros Lajos | 1990.07.12. | 1990.07.02. |
4 | Boros László | 1994.06.27. | 1994.06.27. |
5 | Bossányi Katalin | 1991.02.01. | 1991.02.01. |
6 | Dr. Csehák Judit | 1994.06.27. | 1994.06.27. |
7 | Dr. Daróczy Zoltán | 1994.06.27. | 1994.06.27. |
8 | Demény Pál | 1991.01.14. | 1991.01.14. |
9 | Dr. Gál Zoltán | 1994.06.27. | 1994.06.27. |
10 | Hámori Csaba | 1994.06.27. | 1994.06.27. |
11 | Horn Gyula | 1994.06.27. | 1994.06.27. |
12 | Dr. Huszár Tibor | 1990.09.10. | 1990.09.10. |
13 | Jakab Róbertné | 1994.06.27. | 1994.06.27. |
14 | Dr. Katona Béla | 1994.06.27. | 1994.06.27. |
15 | Kósa Ferenc | 1994.06.27. | 1994.06.27. |
16 | Kósáné Dr. Kovács Magda | 1994.06.27. | 1994.06.27. |
17 | Kovács Jenő | 1992.09.01. | 1992.09.01. |
18 | Kovács László | 1994.06.27. | 1994.06.27. |
19 | Dr. Kovács Pál | 1994.06.27. | 1994.06.27. |
20 | Körösfői László | 1994.06.27. | 1994.06.27. |
21 | Dr. Lakos László | 1994.06.27. | 1994.06.27. |
22 | Nagy Attila | 1992.05.13. | 1992.05.13. |
23 | Nyers Rezső | 1994.06.27. | 1994.06.27. |
24 | Dr. Ormos Mária | 1990.09.10. | 1990.09.10. |
25 | Pál László | 1994.06.27. | 1994.06.27. |
26 | Paszternák László | 1994.06.27. | 1994.06.27. |
27 | Petrenkó János | 1994.06.27. | 1992.04.26. |
28 | Pozsgay Imre | 1994.06.27. | 1990.11.11. |
29 | Szabó György | 1991.01.15. | 1991.01.15. |
30 | Szili Sándor | 1994.06.27. | 1994.06.27. |
31 | Dr. Szűrös Mátyás | 1994.06.27. | 1994.06.27. |
32 | Dr. Vastagh Pál | 1994.06.27. | 1994.06.27. |
33 | Vitányi Iván | 1994.06.27. | 1994.06.27. |