Készült: 2024.09.24.15:22:39
Dinamikus lap
Csige József
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
1998-2002 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2001.06.12. | 2001.06.12. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1998-2002 | Hajdú-Bihar 8.vk | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Hajdú-Bihar 8.vk | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
1998-2002 | 48 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Kossuth Lajos Tudományegyetem | 1970 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
orosz | alapfokú |