Készült: 2024.09.22.17:46:10
Dinamikus lap
Képviselőcsoportok
Paraméterek:Dátum : | 2019.08.20 |
Frakció(k): | Jobbik |
Jobbik frakció | |||
---|---|---|---|
Név | Mandátum vége | Frakció tagság vége | |
1 | Ander Balázs | 2022.05.01. | 2022.05.01. |
2 | Balczó Zoltán | 2022.05.01. | 2022.05.01. |
3 | Bana Tibor | 2022.05.01. | 2020.03.02. |
4 | Bencsik János | 2022.05.01. | 2020.02.19. |
5 | Dr. Brenner Koloman | 2022.05.01. | 2022.05.01. |
6 | Csányi Tamás | 2022.05.01. | 2022.05.01. |
7 | Farkas Gergely | 2022.05.01. | 2020.05.27. |
8 | Dr. Gyüre Csaba | 2022.05.01. | 2022.05.01. |
9 | Jakab Péter | 2022.05.01. | 2022.05.01. |
10 | Dr. Lukács László György | 2022.05.01. | 2022.05.01. |
11 | Magyar Zoltán | 2022.05.01. | 2022.05.01. |
12 | Mirkóczki Ádám | 2019.10.25. | 2019.10.25. |
13 | Nunkovics Tibor | 2022.05.01. | 2022.05.01. |
14 | Pintér Tamás | 2019.10.28. | 2019.10.28. |
15 | Potocskáné Kőrösi Anita | 2022.05.01. | 2022.05.01. |
16 | Rig Lajos | 2022.05.01. | 2022.05.01. |
17 | Sneider Tamás | 2022.05.01. | 2020.05.27. |
18 | Dr. Steinmetz Ádám | 2022.05.01. | 2022.05.01. |
19 | Stummer János | 2022.05.01. | 2022.05.01. |
20 | Szilágyi György | 2022.05.01. | 2022.05.01. |
21 | Dr. Varga-Damm Andrea | 2022.05.01. | 2020.05.27. |
22 | Z. Kárpát Dániel | 2022.05.01. | 2022.05.01. |