Készült: 2024.09.21.03:28:21
Dinamikus lap
Vancsik Zoltán
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
1998-2002 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 1998.11.15. | 2001.08.17. |
MSZP | frakciótitkár | 1998.09.08. | 1998.11.14. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1998-2002 | Fejér területi lista | 1998.06.18. | 2001.08.17. | |
1994-98 | Fejér 1.vk | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
főiskolai diploma | Pénzügyi és Számviteli Főiskola | 1989 |