Készült: 2024.09.21.05:45:26
Dinamikus lap
Nógrádi László
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
közlekedési és vízügyi miniszter | 2000.06.01. | 2000.11.30. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.09. | Zala 4.vk | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Zala 4.vk | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Zala 4.vk | 1998.06.18. | 2002.05.14. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
érettségi | Pannonhalmi Bencés Gimnázium | 1966 | |
gyógyszergyártó | 6. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet | 1968 | |
automatizálási üzemmérnök | Nehézipari Műszaki Egyetem | 1979 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | |
német |