Készült: 2024.09.26.15:38:30
Dinamikus lap
Zatykó János
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2009.03.02. | 2009.03.03. |
1998-2002 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2000.11.27. | 2000.11.28. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Komárom-Esztergom 4.vk | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Komárom-Esztergom 4.vk | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Komárom-Esztergom 4.vk | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Komárom-Esztergom 4.vk | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
agrármérnök | Agrártudományi Egyetem, Keszthely | Mezőgazdaságtudományi Kar | 1972 |