Készült: 2024.09.24.15:15:05
Dinamikus lap
Juhász Gábor
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2005.04.25. | 2005.04.26. |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2002.05.15. | 2004.10.10. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter | 2009.09.17. | 2010.05.29. |
igazságügyi és rendészeti minisztériumi államtitkár | 2009.04.21. | 2009.09.16. |
igazságügyi és rendészeti minisztériumi államtitkár | 2007.10.01. | 2009.04.15. |
belügyminisztériumi politikai államtitkár | 2004.10.04. | 2006.06.08. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Nógrád 2.vk | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Nógrád 2.vk | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Nógrád 2.vk | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Nógrád 2.vk | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: főiskola | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
okleveles gépész üzemmérnök | Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola | 1985 | |
közgazda - abszolutórium | Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem | 1991 |