Készült: 2024.09.24.05:55:17
Dinamikus lap
Lányi Zsolt
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
1998-2002 | FKGP | frakcióvezető-helyettes | 1998.09.17. | 2001.01.21. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1998-2002 | Veszprém területi lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Budapest területi lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
technikum | 1963 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
német | társalgási |