Dr. Bartha László
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
1998-2002 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2000.10.10. | 2002.05.14. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2002-2006 | Csongrád területi lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Csongrád 3.vk | 1998.06.18. | 2002.05.14. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
főiskolai diploma | Külkereskedelmi Főiskola | ||
egyetemi doktor | Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol |