Készült: 2024.09.26.15:34:33
Dinamikus lap
Pál László
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
ipari és kereskedelmi miniszter | 1994.07.15. | 1995.07.15. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1994-98 | Budapest 19.vk | 1994.06.28. | 1997.05.01. | |
1990-94 | Országos lista | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | 1966 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | társalgási |
orosz | tárgyalási |