Készült: 2024.09.24.18:37:22
Dinamikus lap
Márfai Péter
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2004.02.23. | 2004.02.24. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Bács-Kiskun területi lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Bács-Kiskun területi lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1994-98 | Bács-Kiskun területi lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: főiskola | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
általános- és mezőgazdasági vízgazdálkodási üzemmérnök | Budapesti Műszaki Egyetem | Vízgazdálkodási Főiskolai Kar | 1976 |