Készült: 2024.09.26.13:50:49
Dinamikus lap
Képviselőcsoportok
Paraméterek:Dátum : | 1990.05.02 |
Frakció(k): | FKGP |
FKGP frakció | |||
---|---|---|---|
Név | Mandátum vége | Frakció tagság vége | |
1 | Dr. Balogh György | 1994.06.27. | 1992.03.01. |
2 | Bárdos Balázs | 1994.06.27. | 1992.02.23. |
3 | Bejczy Sándor | 1994.06.27. | 1992.02.23. |
4 | Bélafi Antal | 1992.09.30. | 1992.02.23. |
5 | Bereczki Vilmos | 1994.06.27. | 1992.09.20. |
6 | Borz Miklós | 1992.07.30. | 1992.07.30. |
7 | Dr. Böröcz István | 1994.06.27. | 1992.02.23. |
8 | Dragon Pál | 1994.06.27. | 1992.02.23. |
9 | Faddi József | 1992.08.04. | 1992.08.04. |
10 | Gerbovits Jenő | 1994.06.27. | 1992.09.13. |
11 | Dr. Győriványi Sándor | 1994.06.27. | 1992.09.20. |
12 | Dr. Hajdu Istvánné | 1994.06.27. | 1992.02.23. |
13 | Dr. Horváth László | 1994.06.27. | 1992.02.23. |
14 | István József | 1994.06.27. | 1992.09.20. |
15 | Dr. Iván Géza | 1994.06.27. | 1992.09.20. |
16 | Kapitány Ferenc | 1994.06.27. | 1992.02.23. |
17 | Dr. Kávássy Sándor | 1994.06.27. | 1992.09.20. |
18 | Kocsenda Antal | 1994.06.27. | 1992.02.23. |
19 | Kósa András | 1994.06.27. | 1992.02.23. |
20 | Dr. Kovács Béla | 1994.06.27. | 1992.02.23. |
21 | Kováts László | 1994.06.27. | 1992.02.23. |
22 | Lakatos Józsefné | 1994.06.27. | 1992.03.01. |
23 | Dr. Mizsei Béla | 1994.06.27. | 1992.02.23. |
24 | Nagy Ferenc József | 1994.06.27. | 1992.02.23. |
25 | Nagy Varga Dezső | 1994.06.27. | 1992.02.23. |
26 | Németh Béla | 1994.06.27. | 1992.02.23. |
27 | Oláh Sándor | 1994.06.27. | 1992.02.23. |
28 | Dr. Ómolnár Miklós | 1994.06.27. | 1992.02.23. |
29 | Dr. Pásztor Gyula | 1994.06.27. | 1992.02.23. |
30 | Pintér István | 1994.06.27. | 1992.02.23. |
31 | Pintér József | 1994.06.27. | 1992.02.23. |
32 | Dr. Pohankovics István | 1994.06.27. | 1992.02.23. |
33 | Prepeliczay István | 1994.06.27. | 1992.02.23. |
34 | Rajkai Zsolt | 1994.06.27. | 1992.02.23. |
35 | Dr. Sipos Imre | 1994.06.27. | 1992.02.23. |
36 | Dr. Szabó János | 1994.06.27. | 1992.02.23. |
37 | Szabó Lajos | 1994.06.27. | 1992.02.23. |
38 | Dr. Szabó Lajos | 1994.06.27. | 1992.02.23. |
39 | Dr. Tarján Lászlóné | 1994.06.27. | 1992.02.23. |
40 | Dr. Torgyán József | 1994.06.27. | 1992.09.20. |
41 | Tóth Imre | 1994.06.27. | 1992.02.23. |
42 | Vincze Kálmán | 1994.06.27. | 1992.02.23. |
43 | Vörös Vince | 1994.06.27. | 1992.02.23. |
44 | Dr. Zsiros Géza | 1994.06.27. | 1992.02.23. |