Készült: 2024.09.26.15:39:15
Dinamikus lap
Mádl Ferenc
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
a Magyar Köztársaság elnöke | 2000.08.04. | 2005.08.04. |
művelődési és közoktatási miniszter | 1993.02.23. | 1994.07.14. |
tárca nélküli miniszter | 1990.05.23. | 1993.02.22. |