Készült: 2024.09.26.18:52:22
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Az elmúlt nyolc év esetleges kormányzati visszaéléseivel foglalkozó albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2010.05.20. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Oktatási, tudományos bizottság |
Az elmúlt nyolc év esetleges kormányzati visszaéléseivel foglalkozó albizottság tagjainak változásai (6 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Hoppál Péter (Fidesz) | Elnök | 2010.11.29. | 2014.05.05. | |
Révész Máriusz (Fidesz) | Elnök | 2010.05.20. | 2010.11.29. | |
Dr. Hoppál Péter (Fidesz) | Tag | 2010.06.21. | 2010.11.29. | |
Kucsák László (Fidesz) | Tag | 2010.06.21. | 2014.05.05. | |
Pánczél Károly (Fidesz) | Tag | 2010.06.21. | 2014.05.05. | |
Dr. Pósán László (Fidesz) | Tag | 2010.06.21. | 2014.05.05. | |
Révész Máriusz (Fidesz) | Tag | 2010.11.29. | 2014.05.05. | Dr. Hoppál Péter (Fidesz) |
Dr. Hiller István (MSZP) | Tag | 2010.06.21. | 2014.05.05. | |
Németh Zsolt (Jobbik) | Tag | 2010.06.21. | 2010.10.25. |