Készült: 2024.09.26.11:04:03
Dinamikus lap
Virág Barnabás
Nincs fénykép |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
az MNB Monetáris Tanácsának tagja | 2020.06.22. | |
a Magyar Nemzeti Bank alelnöke | 2020.06.22. |
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.06.22. | 2020.07.22. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.12.31. | 2021.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2021 | 2021.12.31. | 2022.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat (2022. augusztus 1-től) |
---|
Tisztségviselőként (a Magyar Nemzeti Bank alelnöke): 2022.08.03. - |
Eredeti vagyonnyilatkozat - 2022. augusztus 5. |
Vagyonnyilatkozat (2023. január 1-től) | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.11.01. | 2023.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2023 | 2023.12.31. | 2024.01.31. | igen |