Katona Tamás
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
külügyminisztériumi politikai államtitkár | 1990.05.24. | 1992.06.19. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1994-98 | Pest területi lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Pest 2. OEVK | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 1955 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | tárgyalási |
francia | alapfokú |
német | tárgyalási |
román | alapfokú |