Készült: 2024.09.25.17:33:19
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Az elmúlt nyolc év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2010.06.04. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Költségvetési bizottság |
Az elmúlt nyolc év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottság tagjainak változásai (6 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Ékes József (Fidesz) | Elnök | 2010.07.07. | 2010.10.19. | |
Herman István Ervin (Fidesz) | Elnök | 2010.10.19. | 2014.05.05. | Ékes József (Fidesz) |
Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik) | Alelnök | 2010.07.19. | 2011.09.12. | |
Ékes József (Fidesz) | Tag | 2010.10.19. | 2014.05.05. | |
Magyar Anna (Fidesz) | Tag | 2010.07.07. | 2014.05.05. | |
Dr. Nagy István (Fidesz) | Tag | 2010.07.07. | 2014.05.05. | |
Boldvai László (MSZP) | Tag | 2010.07.13. | 2014.05.05. | |
Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik) | Tag | 2010.07.13. | 2010.07.19. | |
Seszták Oszkár (KDNP) | Tag | 2010.07.07. | 2014.05.05. |
Az elmúlt nyolc év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 11 | 1/2013 | 2013.02.18. | Határozatképes | 1:23 |
2 | 10 | 1/2012 | 2012.12.17. | Határozatképes | 0:10 |
3 | 9 | 7/2011 | 2011.06.28. | Határozatképes | 0:40 |
4 | 8 | 6/2011 | 2011.06.20. | Határozatképes | 0:17 |
5 | 7 | 5/2011 | 2011.05.16. | Határozatképes | 1:43 |
6 | 6 | 4/2011 | 2011.05.09. | Határozatképes | 0:54 |
7 | 5 | 3/2011 | 2011.03.31. | Határozatképes | 1:56 |
8 | 4 | 2/2011 | 2011.03.17. | Határozatképes | 1:08 |
9 | 3 | 1/2011 | 2011.03.07. | Határozatképes | 0:50 |
10 | 2 | 2/2010 | 2010.07.21. | Határozatképes | 0:39 |
11 | 1 | 1/2010 | 2010.07.19. | Határozatképes | 0:20 |