Készült: 2024.09.22.23:54:28
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2014-2018
Költségvetési bizottság tagjai változásának elrejtése
Költségvetési bizottság tagjainak változásai (15 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Burány Sándor (MSZP) | Elnök | 2014.05.06. | 2016.09.12. | |
Mesterházy Attila (MSZP) | Elnök | 2016.09.12. | 2018.05.07. | Burány Sándor (MSZP) |
László Tamás (Fidesz) | Alelnök | 2014.05.06. | 2014.06.02. | |
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) 1 | Alelnök | 2014.06.02. | 2018.05.07. | László Tamás (Fidesz) |
Dr. Tilki Attila (Fidesz) | Alelnök | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Dr. Hargitai János (KDNP) | Alelnök | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Demeter Márta (LMP) | Alelnök | 2017.10.02. | 2018.05.07. | Schmuck Erzsébet (LMP) |
Schmuck Erzsébet (LMP) | Alelnök | 2014.05.06. | 2017.10.02. | |
Bodó Sándor (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Boldog István (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Dr. Kerényi János (Fidesz) | Tag | 2014.06.23. | 2018.05.07. | Pogácsás Tibor (Fidesz) |
László Tamás (Fidesz) | Tag | 2014.06.02. | 2018.05.07. | Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) 1 |
Pogácsás Tibor (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2014.06.18. | |
Rácz Róbert (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2014.07.23. | |
Szabolcs Attila (Fidesz) | Tag | 2014.07.01. | 2018.05.07. | Tasó László (Fidesz) |
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) 1 | Tag | 2014.05.06. | 2014.06.02. | |
Tasó László (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2014.07.01. | |
Vantara Gyula (Fidesz) | Tag | 2014.09.15. | 2018.05.07. | Rácz Róbert (Fidesz) |
Witzmann Mihály (Fidesz) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Dr. Legény Zsolt (MSZP) | Tag | 2016.11.21. | 2017.03.06. | Velez Árpád (MSZP) |
Dr. Szakács László (MSZP) | Tag | 2014.05.06. | 2016.09.12. | |
Velez Árpád (MSZP) | Tag | 2016.09.12. | 2016.11.21. | Dr. Szakács László (MSZP) |
Hegedűs Lorántné (Jobbik) | Tag | 2014.05.06. | 2018.05.07. | |
Demeter Márta (független) | Tag | 2017.03.06. | 2017.08.31. | Dr. Legény Zsolt (MSZP) |
Szelényi Zsuzsanna (független) | Tag | 2014.06.19. | 2018.05.07. | |
Varju László (független) | Tag | 2017.10.02. | 2018.05.07. | Demeter Márta (LMP) |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Költségvetési bizottság | Fidesz | 9 | 60.00% |
MSZP | 1 | 6.67% | |
Jobbik | 1 | 6.67% | |
KDNP | 1 | 6.67% | |
LMP | 1 | 6.67% | |
független | 2 | 13.33% | |
Összesen | 15 | 100.00% |
Költségvetési bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
A brókerbotrányban érintett befektetési szolgáltatóknál (Buda-Cash Brókerház Zrt., Hungária Értékpapír Zrt., Quaestor Csoport) történt visszaélésekhez vezető kormányzati intézkedések feltárására irányuló vizsgáló albizottság | 2015.04.13. | 2018.05.07. | |
A Költségvetési bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2015.10.21. | 2018.05.07. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok