Készült: 2024.09.24.05:56:04
Dinamikus lap
Szapáry György
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
az MNB Monetáris Tanácsának tagja | 2001.07.13. | 2007.02.21. |
a Magyar Nemzeti Bank alelnöke | 2001.02.21. | 2007.02.21. |
az MNB Jegybanktanácsának tagja | 2001.02.21. | 2001.07.12. |
az MNB Jegybanktanácsának tagja | 1993.09.09. | 1999.09.10. |
a Magyar Nemzeti Bank alelnöke | 1993.09.09. | 1999.09.10. |
Benyújtott indítványok | ||
---|---|---|
Ciklus | Önálló indítványok száma | Nem önálló indítványok száma |
1998-2002 | 1 |