Készült: 2024.09.26.18:19:01
Dinamikus lap
Dr. Juhászné Lévai Katalin
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
jegyző | 2002.05.15. | 2002.11.26. |
jegyző | 1998.06.18. | 2002.05.14. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Hajdú-Bihar területi lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Hajdú-Bihar területi lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Hajdú-Bihar területi lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Hajdú-Bihar 2. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
magyar-orosz szakos középiskolai tanár | Kossuth Lajos Tudományegyetem | Bölcsészettudományi Kar | 1981 |
politológus - abszolutórium | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Jogi Továbbképző Intézet | 1994 |
szociológus | Debreceni Egyetem | Bölcsészettudományi Kar | 2004 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
orosz | felsőfokú | C |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | társalgási |