Készült: 2024.09.19.22:19:00
Dinamikus lap
Dr. Horváth József
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
jegyző | 1990.06.11. | 1994.06.27. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1990-94 | Komárom-Esztergom területi lista | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi doktor | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 1987 |