Készült: 2024.09.21.05:26:42
Dinamikus lap
Iványi Gábor
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
1998-2002 | SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 2000.09.04. | 2002.05.14. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1998-2002 | Budapest területi lista | 1998.12.07. | 2002.05.14. | |
1990-94 | Budapest területi lista | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
abszolutórium | Hittudományi akadémiák - főiskolák | 1973 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | társalgási |