Készült: 2024.09.26.20:10:34
Dinamikus lap
Balogh Gábor
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
jegyző | 1990.05.02. | 1992.03.17. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1990-94 | Országos lista | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Hittudományi akadémiák - főiskolák | 1979 | |
egyetemi diploma | Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem | 1987 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | alapfokú |
francia | társalgási |
lengyel | alapfokú |
román | alapfokú |