Készült: 2024.09.24.02:55:55
Dinamikus lap
Dr. Fodor István
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
1990-94 | független | frakcióvezető | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
honvédelmi minisztériumi politikai államtitkár | 1994.11.17. | 1998.07.07. |
az Országgyűlés elnöke | 1989.11.03. | 1990.04.30. |
az Országgyűlés alelnöke | 1989.07.13. | 1989.11.03. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1990-94 | Pest 14. OEVK | 1990.05.02. | 1994.06.27. | |
1985-90 | Pest 15. OEVK | 1985.06.28. | 1990.03.15. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi doktor | Állatorvostudományi Egyetem | 1969 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | alapfokú |
német | alapfokú |
orosz | alapfokú |