Irományok egyszerűsített lekérdezése
Készült: 2024.09.22.23:30:22
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Európai integrációs albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.07.08. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Kulturális bizottság |
Európai integrációs albizottság tagjainak változásai (8 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Szalai Annamária (Fidesz) | Elnök | 1998.07.08. | 2002.05.14. | |
Homa János (Fidesz) | Tag | 1998.12.24. | 2002.05.14. | |
Koltai Ildikó (Fidesz) | Tag | 1998.12.24. | 2002.05.14. | |
Ughy Attila (Fidesz) | Tag | 1998.12.24. | 2002.05.14. | |
Kósa Ferenc (MSZP) | Tag | 1998.12.24. | 2002.05.14. | |
Dr. Szalay István (MSZP) | Tag | 1998.12.24. | 2002.05.14. | |
Balogh László (MDF) | Tag | 1998.12.24. | 2002.05.14. | |
Erkel Tibor (MIÉP) | Tag | 1998.12.24. | 2002.05.14. |
Európai integrációs albizottság üléseinek megjelenítése