Irományok egyszerűsített lekérdezése
Készült: 2024.09.24.14:07:47
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Vám és kereskedelem az Európai Unióban albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2004.05.26. |
Megszűnés | 2006.05.15. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Gazdasági bizottság |
Vám és kereskedelem az Európai Unióban albizottság tagjainak változásai (4 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Józsa István (MSZP) | Elnök | 2004.05.26. | 2006.05.15. | |
Kovács Tibor (MSZP) | Tag | 2004.05.26. | 2004.10.25. | |
Molnár Albert (MSZP) | Tag | 2004.05.26. | 2005.06.20. | |
Dr. Latorcai János (Fidesz) | Tag | 2004.05.26. | 2006.05.15. | |
Lengyel Zoltán (Fidesz) | Tag | 2004.05.26. | 2004.08.27. | |
Szalay Gábor (SZDSZ) | Tag | 2004.05.26. | 2006.05.15. | |
Püski András (MDF) | Tag | 2004.05.26. | 2004.11.08. | |
Püski András (független) | Tag | 2004.11.08. | 2006.05.15. |
Vám és kereskedelem az Európai Unióban albizottság üléseinek megjelenítése