Készült: 2024.09.19.22:16:34
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Nyugdíj- és idősügyi albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2010.06.16. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Ifjúsági, szociális bizottság |
Nyugdíj- és idősügyi albizottság tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Prof. Iván László (Fidesz) 1 | Elnök | 2010.06.28. | 2014.05.05. | |
Hirt Ferenc (Fidesz) | Tag | 2010.06.28. | 2014.05.05. | |
Pál Béla (MSZP) | Tag | 2013.03.11. | 2014.05.05. | Dr. Varga László (MSZP) |
Szűcs Erika (MSZP) | Tag | 2010.06.28. | 2011.10.23. | |
Dr. Varga László (MSZP) | Tag | 2012.07.09. | 2013.03.11. | Szűcs Erika (független) |
Sneider Tamás (Jobbik) | Tag | 2010.06.28. | 2014.05.05. | |
Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP) | Tag | 2010.06.28. | 2014.05.05. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Nyugdíj- és idősügyi albizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 2 | 1/2012 | 2012.06.20. | Határozatképes | 1:44 |
2 | 1 | 1/2010 | 2010.07.19. | Határozatképes | 1:35 |