Készült: 2024.09.20.15:42:40
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1990-94
Közlekedési, hírközlési és vízügyi
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1992.11.28. |
Megszűnés | 1994.06.27. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Gazdasági bizottság |
Közlekedési, hírközlési és vízügyi tagjainak változásai | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Katona Kálmán (MDF) | Elnök | 1990.05.03. | 1993.09.05. | |
Katona Kálmán (FIDESZ) | Elnök | 1993.09.06. | 1994.06.27. |