Készült: 2024.09.22.15:15:52
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2006-2010
Az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2007.02.27. |
Megszűnés | 2010.05.13. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Emberi jogi bizottság |
Az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Szászfalvi László (KDNP) | Elnök | 2007.02.27. | 2010.05.13. | |
Fogarasiné Deák Valéria (MSZP) | Alelnök | 2007.02.27. | 2010.05.13. | |
Lénárt László (MSZP) | Alelnök | 2007.02.27. | 2010.05.13. | |
Tóth Gyula (MSZP) | Tag | 2007.02.27. | 2010.05.13. | |
Varga József (Fidesz) | Tag | 2007.02.27. | 2010.05.13. | |
Pettkó András (MDF) | Tag | 2007.02.27. | 2009.03.19. |
Az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) üléseinek megjelenítése