Készült: 2024.09.20.21:39:25
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2006-2010
A Környezetvédelmi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2006.12.13. |
Megszűnés | 2010.05.13. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Környezetvédelmi bizottság |
A Környezetvédelmi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (3 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Orosz Sándor (MSZP) | Elnök | 2007.03.27. | 2010.05.13. | |
Dr. Nagy Andor (KDNP) | Alelnök | 2007.03.27. | 2010.05.13. | |
Dr. Józsa István (MSZP) | Tag | 2006.12.13. | 2010.05.13. | |
Dr. Orosz Sándor (MSZP) | Tag | 2006.12.13. | 2007.03.27. | |
Kékkői Zoltán József (Fidesz) | Tag | 2006.12.13. | 2007.06.18. | |
Dr. Nagy Andor (KDNP) | Tag | 2006.12.13. | 2007.03.27. |
A Környezetvédelmi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) üléseinek megjelenítése