Készült: 2024.09.26.13:17:03
Dinamikus lap
Dr. Takács Imre
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1998-2002 | Hajdú-Bihar 7. OEVK | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Hajdú-Bihar 7. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
1998-2002 | 458 | 2 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem | 1954 | |
egyetemi diploma | Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem | 1967 | |
egyetemi doktor | Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem | 1975 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
német | társalgási |
orosz | társalgási |