Készült: 2024.09.22.19:54:16
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Kastélyok, kúriák, várak albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.12.16. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Idegenforgalmi bizottság |
Kastélyok, kúriák, várak albizottság tagjainak változásai (7 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Kovács Ferenc (Fidesz) | Elnök | 1998.12.16. | 2002.05.14. | |
T. Asztalos Ildikó (SZDSZ) | Alelnök | 1998.12.16. | 2002.05.14. | |
Hadházy Sándor (Fidesz) | Tag | 1998.12.16. | 2002.05.14. | |
Herbst János (Fidesz) | Tag | 1998.12.16. | 2002.05.14. | |
Burány Sándor (MSZP) | Tag | 1998.12.16. | 2000.02.08. | |
Korózs Lajos (MSZP) | Tag | 1998.12.16. | 2002.05.14. | |
Pál Béla (MSZP) | Tag | 2000.04.25. | 2002.05.14. | |
Horváth Béla (FKGP) | Tag | 1998.12.16. | 2002.05.14. |
Kastélyok, kúriák, várak albizottság üléseinek megjelenítése