Készült: 2024.09.26.04:47:45
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2006-2010
Az Oktatási és tudományos bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2007.02.28. |
Megszűnés | 2010.05.13. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Oktatási bizottság |
Az Oktatási és tudományos bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Hoffmann Rózsa (KDNP) | Elnök | 2007.02.28. | 2010.05.13. | |
Katanics Sándor (MSZP) | Tag | 2007.02.28. | 2010.05.13. | |
Rózsa Endre (MSZP) | Tag | 2007.02.28. | 2010.05.13. | |
Szabó Gyula (MSZP) | Tag | 2007.02.28. | 2010.05.13. | |
Zsigó Róbert (Fidesz) | Tag | 2007.02.28. | 2010.05.13. |
Az Oktatási és tudományos bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 3 | 3/2007 | 2007.12.17. | Határozatképes | 0:57 |
2 | 2 | 2/2007 | 2007.11.20. | Határozatképes | 2:04 |
3 | 1 | 1/2007 | 2007.10.17. | Határozatképes | 3:02 |