Készült: 2024.09.26.11:49:21
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Környezetvédelmi bizottság tagjai változásának elrejtése
Környezetvédelmi bizottság tagjainak változásai (21 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Illés Zoltán (Fidesz) | Elnök | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Nemcsók János (MSZP) | Alelnök | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Danka Lajos (FKGP) | Alelnök | 2000.12.05. | 2002.05.14. | Dr. Turi-Kovács Béla (FKGP) |
Dr. Turi-Kovács Béla (FKGP) | Alelnök | 1998.06.25. | 2000.11.28. | |
Gyapay Zoltán (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Koncz Ferenc (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Pap János (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Steinerné Vasvári Éva (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Tóth Gábor (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Tóth István (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Ughy Attila (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Baja Ferenc (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Bajor Tibor (MSZP) | Tag | 2000.06.13. | 2002.05.14. | |
Csintalan Sándor (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2000.02.08. | |
Fodor Sándor (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Házas József (MSZP) | Tag | 2000.02.08. | 2002.05.14. | Csintalan Sándor (MSZP) |
Simon József (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Szabó Imre (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2000.06.13. | |
Dr. Tompa Sándor (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Danka Lajos (FKGP) | Tag | 1998.06.25. | 2000.12.05. | |
Hanó Miklós (FKGP) | Tag | 2000.11.28. | 2002.05.14. | Dr. Turi-Kovács Béla (FKGP) |
Székely Zoltán (FKGP) | Tag | 1998.06.25. | 2000.10.12. | |
Tóth Imre (FKGP) | Tag | 2000.10.17. | 2002.05.14. | Székely Zoltán (független) |
Fodor Gábor (SZDSZ) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Ékes József (MDF) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Kiss Andor (MIÉP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Székely Zoltán (független) | Tag | 2000.10.13. | 2000.10.16. |
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Környezetvédelmi bizottság | Fidesz | 8 | 38.10% |
MSZP | 7 | 33.33% | |
FKGP | 3 | 14.29% | |
SZDSZ | 1 | 4.76% | |
MDF | 1 | 4.76% | |
MIÉP | 1 | 4.76% | |
Összesen | 21 | 100.00% |
Környezetvédelmi bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
Tényfeltáró albizottság (a Hágai Bíróság ítéletének meghozatala után a szlovák-magyar tárgyalások körülményei és eredményei) | 1998.09.16. | 1999.12.08. | |
Európai integrációs albizottság | 1998.09.23. | 2002.05.14. | |
A Környezetvédelmi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 1999.02.22. | 2002.05.14. | |
A Környezetvédelmi Alap Célfeladatokat ellenőrző albizottság | 1999.06.16. | 2002.05.14. | |
Védett madarak pusztításával kapcsolatos eseményeket kivizsgáló albizottság | 2001.11.19. | 2002.05.14. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok