Készült: 2024.09.26.09:50:40
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2006-2010
Közmédiumok gazdálkodását ellenőrző albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2006.07.11. |
Megszűnés | 2010.05.13. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Költségvetési bizottság |
Közmédiumok gazdálkodását ellenőrző albizottság tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Molnár László (MSZP) | Elnök | 2006.07.11. | 2010.05.13. | |
Molnár Albert (MSZP) | Tag | 2006.07.11. | 2010.05.13. | |
Szabados József (MSZP) | Tag | 2009.09.30. | 2010.05.13. | Tukacs István (MSZP) |
Tukacs István (MSZP) | Tag | 2006.07.11. | 2008.12.01. | |
Ágh Péter (Fidesz) | Tag | 2009.09.30. | 2010.05.13. | Herényi Károly (független) |
Szijjártó Péter (Fidesz) | Tag | 2006.07.11. | 2010.05.13. | |
Herényi Károly (MDF) | Tag | 2006.07.11. | 2009.03.19. |