Készült: 2024.09.26.05:08:00
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a Nádor Rt. közötti szerződéses és szerződésen kívüli kapcsolatot vizsgáló albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.12.16. |
Megszűnés | 2000.04.04. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Nemzetbiztonsági bizottság |
A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a Nádor Rt. közötti szerződéses és szerződésen kívüli kapcsolatot vizsgáló albizottság tagjainak változásai | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Kovács Zoltán (Fidesz) | Elnök | 1999.09.01. | 2000.04.04. | Dr. Mikes Éva (Fidesz) |
Dr. Mikes Éva (Fidesz) | Elnök | 1998.12.16. | 1999.07.01. | |
Nyitray András (Fidesz) | Tag | 1999.10.12. | 2000.04.04. | |
Dr. Szabó Attila (Fidesz) | Tag | 1998.12.16. | 1999.09.06. | |
Dr. Szabó Attila (Fidesz) | Tag | 1999.09.07. | 1999.09.07. | |
Nikolits István (MSZP) | Tag | 1998.12.16. | 2000.04.04. | |
Tóth Károly (MSZP) | Tag | 1998.12.16. | 2000.04.04. | |
Dr. Szabó Attila (független) | Tag | 1999.09.08. | 1999.09.27. |
A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a Nádor Rt. közötti szerződéses és szerződésen kívüli kapcsolatot vizsgáló albizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 10 | 10/1999 | 1999.11.23. | Határozatképes | 3:40 |
2 | 9 | 9/1999 | 1999.11.19. | Határozatképes | 5:35 |
3 | 8 | 8/1999 | 1999.11.02. | Határozatképes | 1:11 |
4 | 7 | 7/1999 | 1999.06.10. | Határozatképes | 2:40 |
5 | 6 | 6/1999 | 1999.05.17. | Határozatképes | 2:00 |
6 | 5 | 5/1999 | 1999.04.26. | Határozatképes | 1:06 |
7 | 4 | 4/1999 | 1999.04.08. | Határozatképes | 5:20 |
8 | 3 | 3/1999 | 1999.03.19. | Határozatképes | 4:19 |
9 | 2 | 2/1999 | 1999.03.17. | Határozatképes | 0:40 |
10 | 1 | 1/1999 | 1999.02.09. | Határozatképes | 1:12 |