Készült: 2024.09.20.19:18:11
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Európai ügyek albizottsága
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2010.07.19. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság |
Európai ügyek albizottsága tagjainak változásai (4 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Spaller Endre (KDNP) | Elnök | 2010.07.19. | 2014.01.31. | |
Kiss Péter (MSZP) | Alelnök | 2010.07.19. | 2014.05.05. | |
Dr. Czira Szabolcs (Fidesz) | Tag | 2010.07.19. | 2014.05.05. | |
Kovács Ernő (Fidesz) | Tag | 2010.07.19. | 2014.05.05. | |
Egyed Zsolt (Jobbik) | Tag | 2010.07.19. | 2014.05.05. |
Európai ügyek albizottsága üléseinek megjelenítése