Készült: 2024.09.23.13:49:09
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Az EU intézményeihez való csatlakozással foglalkozó albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2002.06.17. |
Megszűnés | 2006.05.15. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Területfejlesztési bizottság |
Az EU intézményeihez való csatlakozással foglalkozó albizottság tagjainak változásai (4 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Kékes Ferenc (MSZP) | Elnök | 2002.06.17. | 2006.05.15. | |
Hagyó Miklós (MSZP) | Tag | 2002.07.03. | 2004.10.25. | |
Szabó Gyula (MSZP) | Tag | 2002.07.03. | 2006.05.15. | |
Dr. Czira Szabolcs (Fidesz) | Tag | 2002.07.03. | 2006.05.15. | |
Endre Sándor (Fidesz) | Tag | 2002.07.03. | 2006.05.15. |