Készült: 2024.09.26.15:06:17
Dinamikus lap
Csizmár Gábor
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
a társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter államtitkára | 2009.04.16. | 2010.05.29. |
a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára | 2008.02.18. | 2009.04.15. |
szociális és munkaügyi minisztériumi államtitkár | 2006.07.01. | 2008.02.17. |
foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter | 2004.10.04. | 2006.06.08. |
foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi minisztériumi politikai államtitkár | 2002.05.27. | 2004.10.03. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.09. | Budapest 5. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Budapest 5. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Budapest 5. OEVK | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Budapest 5. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
számítástechnikai műszerész | Landler Jenő Gép és Híradástechnikai Szakközépiskola | 1973 | |
villamosipari műszaki tanár | Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola | 1978 | |
politikai szociológus | Politikai Főiskola | 1989 |