Készült: 2024.09.23.07:41:28
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
A 2002-2010 közötti államadósság-növekedés okait vizsgáló albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2011.02.14. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Költségvetési bizottság |
A 2002-2010 közötti államadósság-növekedés okait vizsgáló albizottság tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Dancsó József (Fidesz) | Elnök | 2011.02.28. | 2014.02.01. | |
Szijjártó Péter (Fidesz) | Alelnök | 2011.02.28. | 2012.06.18. | |
Babák Mihály (Fidesz) | Tag | 2011.02.28. | 2014.05.05. | |
Balla György (Fidesz) | Tag | 2011.02.28. | 2014.05.05. | |
Márton Attila (Fidesz) | Tag | 2011.02.28. | 2014.05.05. | |
Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik) | Tag | 2011.02.28. | 2011.09.12. | |
Seszták Oszkár (KDNP) | Tag | 2011.02.28. | 2014.05.05. | |
Pősze Lajos (független) | Tag | 2011.03.01. | 2014.05.05. |
A 2002-2010 közötti államadósság-növekedés okait vizsgáló albizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 10 | 10/2011 | 2011.07.31. | Határozatképes | 0:48 |
2 | 9 | 9/2011 | 2011.07.18. | Határozatképes | 0:53 |
3 | 8 | 8/2011 | 2011.06.17. | Határozatképes | 2:36 |
4 | 7 | 7/2011 | 2011.05.31. | Határozatképes | 2:52 |
5 | 6 | 6/2011 | 2011.05.10. | Határozatképes | 2:24 |
6 | 5 | 5/2011 | 2011.05.02. | Határozatképes | 1:33 |
7 | 4 | 4/2011 | 2011.04.27. | Határozatképes | 3:12 |
8 | 3 | 3/2011 | 2011.04.11. | Határozatképes | 2:53 |
9 | 2 | 2/2011 | 2011.03.31. | Határozatképes | 2:07 |
10 | 1 | 1/2011 | 2011.03.17. | Határozatképes | 1:52 |