Készült: 2024.09.22.19:53:12
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2006-2010
Az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2007.02.27. |
Megszűnés | 2010.05.13. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Emberi jogi bizottság |
Az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Szászfalvi László (KDNP) | Elnök | 2007.02.27. | 2010.05.13. | |
Fogarasiné Deák Valéria (MSZP) | Alelnök | 2007.02.27. | 2010.05.13. | |
Lénárt László (MSZP) | Alelnök | 2007.02.27. | 2010.05.13. | |
Tóth Gyula (MSZP) | Tag | 2007.02.27. | 2010.05.13. | |
Varga József (Fidesz) | Tag | 2007.02.27. | 2010.05.13. | |
Pettkó András (MDF) | Tag | 2007.02.27. | 2009.03.19. |
Az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 3 | 1/2010 | 2010.02.22. | Tanácskozóképes | 0:17 |
2 | 2 | 2/2007 | 2007.06.12. | Határozatképes | 0:35 |
3 | 1 | 1/2007 | 2007.05.22. | Tanácskozóképes | 2:20 |