Készült: 2024.09.26.20:19:56
Dinamikus lap
Fazakas Szabolcs
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter | 1996.10.29. | 1998.07.07. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2002-2006 | Országos lista | 2002.05.15. | 2004.07.14. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem | ||
egyetemi doktor | Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | felsőfokú |
német | felsőfokú |
orosz | felsőfokú |