Készült: 2024.09.20.15:09:06
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
A Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2002.06.05. |
Megszűnés | 2006.05.15. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Foglalkoztatási bizottság |
A Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Bernáth Ildikó (Fidesz) | Elnök | 2002.06.05. | 2006.05.15. | |
Filló Pál (MSZP) | Tag | 2002.06.05. | 2006.05.15. | |
Földesi Zoltán (MSZP) | Tag | 2002.06.05. | 2006.05.15. | |
Balsay István (Fidesz) | Tag | 2005.05.09. | 2006.05.15. | Pettkó András (MDF) |
Béki Gabriella (SZDSZ) | Tag | 2002.06.05. | 2006.05.15. | |
Pettkó András (MDF) | Tag | 2005.02.07. | 2005.05.02. | |
Püski András (MDF) | Tag | 2002.06.05. | 2004.11.08. | |
Püski András (független) | Tag | 2004.11.08. | 2004.12.20. |
A Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) üléseinek megjelenítése