Készült: 2024.09.20.21:32:50
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Az elmúlt 8 év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2010.07.19. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság |
Az elmúlt 8 év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottság tagjainak változásai (4 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Karakó László (Fidesz) | Elnök | 2010.07.19. | 2013.01.01. | |
Dr. Nemény András (MSZP) | Alelnök | 2010.07.19. | 2014.05.05. | |
Kontur Pál (Fidesz) | Tag | 2010.07.19. | 2014.05.05. | |
Vécsey László (Fidesz) | Tag | 2010.07.19. | 2014.05.05. | |
Egyed Zsolt (Jobbik) | Tag | 2010.07.19. | 2014.05.05. |
Az elmúlt 8 év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottság üléseinek megjelenítése