Készült: 2024.09.26.22:02:08
Dinamikus lap
Dr. Balogh Miklós
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.10.22. | 2006.05.15. |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.10.20. | 2003.10.21. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.10.06. | 2003.10.19. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2002-2006 | Zala területi lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
2002-2006 | 72 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi doktor | Politikai Főiskola | ||
főiskolai diploma | Pécsi Tanárképző Főiskola |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
orosz |