Készült: 2024.09.21.03:06:22
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Védelemgazdasági, hadiipari albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2002.06.18. |
Megszűnés | 2006.05.15. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Honvédelmi bizottság |
Védelemgazdasági, hadiipari albizottság tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Vári Gyula (MSZP) | Elnök | 2002.06.18. | 2006.05.15. | |
Dr. Vadai Ágnes (MSZP) | Tag | 2002.06.18. | 2006.05.15. | |
Nyitray András (Fidesz) | Tag | 2002.10.30. | 2006.05.15. | |
Mécs Imre (SZDSZ) | Tag | 2002.06.18. | 2006.05.15. | |
Csampa Zsolt (MDF) | Tag | 2002.10.30. | 2004.11.08. | |
Csampa Zsolt (független) | Tag | 2004.11.08. | 2006.05.15. |
Védelemgazdasági, hadiipari albizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 4 | 1/2003 | 2003.03.24. | Határozatképes | 1:00 |
2 | 3 zárt ülés | 3/2002 | 2002.12.12. | Határozatképes | 4:50 |
3 | 2 | 2/2002 | 2002.12.02. | Határozatképes | 1:30 |
4 | 1 | 1/2002 | 2002.11.11. | Határozatképes | 2:00 |