Készült: 2024.09.26.11:36:31
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Egészségügyi és szociális bizottság tagjai változásának elrejtése
Egészségügyi és szociális bizottság tagjainak változásai (24 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Kökény Mihály (MSZP) | Elnök | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Frajna Imre (Fidesz) | Alelnök | 1998.06.25. | 1999.09.01. | |
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) | Alelnök | 1999.10.01. | 2002.05.14. | Dr. Frajna Imre (Fidesz) |
Dr. Csáky András (MDF) | Alelnök | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Bartha László (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Halász János (Fidesz) | Tag | 2000.02.08. | 2001.12.18. | Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) |
Hortobágyi Krisztina (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2000.11.02. | |
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2000.02.08. | |
Imre Zsolt (Fidesz) | Tag | 2001.01.01. | 2002.05.14. | Hortobágyi Krisztina (független) |
Koltai Ildikó (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Mánya Kristóf (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Steinerné Vasvári Éva (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Surján László (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Szabó Ferenc (Fidesz) | Tag | 2001.02.13. | 2001.05.07. | |
Szabó Ferenc (Fidesz) | Tag | 2001.12.18. | 2002.05.14. | Halász János (Fidesz) |
Szűcs Lajos (Fidesz) 1 | Tag | 2001.05.08. | 2002.05.14. | Szabó Ferenc (Fidesz) |
Dr. Házas József (MSZP) | Tag | 2000.10.17. | 2002.05.14. | Dr. Koleszár Lajos (MSZP) |
Hortobágyi Krisztina (MSZP) | Tag | 2001.08.23. | 2002.05.14. | |
Dr. Jakus Zoltán (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Koleszár Lajos (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2000.10.17. | |
Dr. Schvarcz Tibor (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Szabó György (MSZP) | Tag | 2001.03.06. | 2002.05.14. | |
Szabó Sándorné (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Vágvölgyi János (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Vojnik Mária (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Czira Szabolcs (FKGP) | Tag | 1998.06.25. | 1999.06.01. | |
Dr. Fenyvesi Máté (FKGP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Hegedűs Mihály (FKGP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Pallag László (FKGP) | Tag | 2001.05.08. | 2001.09.19. | |
Zsikla Győző (FKGP) | Tag | 1999.06.01. | 2001.05.08. | Dr. Czira Szabolcs (FKGP) |
Béki Gabriella (SZDSZ) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Erkel Tibor (MIÉP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Hortobágyi Krisztina (független) | Tag | 2000.11.03. | 2001.01.01. | |
Hortobágyi Krisztina (független) | Tag | 2001.02.13. | 2001.08.22. | |
Pallag László (független) | Tag | 2001.09.20. | 2002.05.14. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Egészségügyi és szociális bizottság | Fidesz | 9 | 37.50% |
MSZP | 9 | 37.50% | |
FKGP | 2 | 8.33% | |
SZDSZ | 1 | 4.17% | |
MDF | 1 | 4.17% | |
MIÉP | 1 | 4.17% | |
független | 1 | 4.17% | |
Összesen | 24 | 100.00% |
Egészségügyi és szociális bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
Az Egészségügyi és szociális bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 1998.10.28. | 2002.05.14. | |
A Deják-projekt helyzetét vizsgáló albizottság | 1998.10.28. | 1999.11.23. | |
Európai integrációs albizottság | 1998.10.28. | 2002.05.14. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok