Készült: 2024.09.25.07:29:33
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Oktatási és tudományos bizottság tagjai változásának elrejtése
Oktatási és tudományos bizottság tagjainak változásai (21 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Lezsák Sándor (MDF) | Elnök | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Endre Sándor (Fidesz) | Alelnök | 1998.06.25. | 1999.10.01. | |
Révész Máriusz (Fidesz) | Alelnök | 1999.10.01. | 2002.05.14. | Endre Sándor (Fidesz) |
Dr. Jánosi György (MSZP) | Alelnök | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Gubicza Tibor (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Kádas Mihály (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Pánczél Károly (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Pósán László (Fidesz) | Tag | 1999.10.01. | 2002.05.14. | Révész Máriusz (Fidesz) |
Révész Máriusz (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 1999.10.01. | |
Sági József (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Sáringer Gyula Ede (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Tóth Ferenc (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Bazsa György (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Csige József (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Csizmár Gábor (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Kiss Péter (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Szabados Tamás (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Szilágyi Péter (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Balogh Gyula (FKGP) | Tag | 1998.07.08. | 1999.05.03. | Dr. Kávássy Sándor (FKGP) |
Dr. Dán János (FKGP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Danka Lajos (FKGP) | Tag | 1999.05.04. | 2002.05.14. | Balogh Gyula (FKGP) |
Dr. Kávássy Sándor (FKGP) | Tag | 1998.06.25. | 1998.07.08. | |
Vincze László (FKGP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Horn Gábor (SZDSZ) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Balczó Zoltán (MIÉP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. |
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Oktatási és tudományos bizottság | Fidesz | 8 | 38.10% |
MSZP | 7 | 33.33% | |
FKGP | 3 | 14.29% | |
SZDSZ | 1 | 4.76% | |
MDF | 1 | 4.76% | |
MIÉP | 1 | 4.76% | |
Összesen | 21 | 100.00% |
Oktatási és tudományos bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
Az Oktatási és tudományos bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 1998.10.28. | 2002.05.14. | |
Európai integrációs albizottság | 1998.10.28. | 2002.05.14. | |
Szakképzési és felnőttoktatási albizottság | 1998.10.28. | 2002.05.14. | |
Felsőoktatási, tudományos és innovációs albizottság | 1998.10.28. | 2002.05.14. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok