Készült: 2024.09.22.23:12:43
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
EU-csatlakozási és külkereskedelmi albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2002.06.12. |
Megszűnés | 2006.05.15. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Mezőgazdasági bizottság |
EU-csatlakozási és külkereskedelmi albizottság tagjainak változásai (6 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Glattfelder Béla (Fidesz) | Elnök | 2002.06.12. | 2004.07.18. | |
Lengyel Zoltán (Fidesz) | Elnök | 2004.08.27. | 2006.05.15. | |
Gőgös Zoltán (MSZP) | Tag | 2002.06.12. | 2006.05.15. | |
Herbály Imre (MSZP) | Tag | 2002.06.12. | 2006.05.15. | |
Dr. Karsai József (MSZP) | Tag | 2002.06.12. | 2006.05.15. | |
Dr. Szabó József Andor (Fidesz) | Tag | 2002.06.12. | 2006.05.15. | |
Kuncze Gábor (SZDSZ) | Tag | 2002.11.12. | 2004.07.01. | Zwack Péter (SZDSZ) |
Zwack Péter (SZDSZ) | Tag | 2002.06.12. | 2002.11.05. | |
Font Sándor (MDF) | Tag | 2002.06.12. | 2004.09.06. | |
Karsai Péter (MDF) | Tag | 2005.02.23. | 2006.05.15. | Font Sándor (független) |
Font Sándor (független) | Tag | 2004.09.06. | 2004.12.20. |
EU-csatlakozási és külkereskedelmi albizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 9 | 9/2003 | 2003.12.03. | Tanácskozóképes | 1:40 |
2 | 8 | 8/2003 | 2003.09.23. | Tanácskozóképes | 1:20 |
3 | 7 | 7/2003 | 2003.07.07. | Tanácskozóképes | 2:00 |
4 | 6 zárt ülés | 6/2003 | 2003.06.17. | Tanácskozóképes | 0:40 |
5 | 5 | 5/2003 | 2003.06.03. | Határozatképes | 1:00 |
6 | 4 | 4/2003 | 2003.04.16. | Határozatképes | 1:50 |
7 | 3 | 3/2003 | 2003.04.08. | Határozatképes | 2:50 |
8 | 2 | 2/2003 | 2003.04.01. | Határozatképes | 2:50 |
9 | 1 | 1/2003 | 2003.03.25. | Határozatképes | 2:00 |